한국소방시설협회 역대회장
역대회장
3대 회장
김태균
2017.12.15 ~ 2020.12.14
(주)서현
2대 회장
최영웅
2014.12.15 ~ 2017.12.14
(주)하이맥스
1대 회장
최 진
2011.12.15 ~ 2014.12.14
(주)한방
한국소방공사협회 역대회장
역대회장
5대 회장
김태호
2011.01.28 ~ 2011.12.14
금성방재공업(주)
1~4대 회장
박양원
2000.11.29 ~ 2011.01.27
(주)진화이앤씨